Dozenten, 8.01.1938 - 11.11.1938
Dozenten, 8.01.1936 - 27.12.1936
Dozenten, 3.01.1939 - 20.12.1940
Dozenten, 12.01.1937 - 20.12.1937
Dönecke [Doenecke] Hellmut
Doms Herbert
Dölger Franz
Doktor- und Ehren Promotionen, 9.01.1937 - 28.12.1937
Doktor- und Ehren Promotionen, 7.01.1936 - 28.12.1936
Doktor- und Ehren Promotionen, 4.01.1939 - 22.11.1944