Willner Gotthard
Winkler Hubert
Winterstein Hans
Wissenschaftliches Prüfungen, 1.04.1936 - 8.02.1938
Wittig Joseph
Wollenberg Robert
Würdinger Hans
Wydziały - akta ogólne, 31.12.1932 - 5.04.1943
Zarządzenia rektora dotyczące studentów obcokrajowych, 21.06.1939 - 29.08.1939
Zarządzenie kuratora Bertrama o zamknięciu Uniwersytetu 20.01.1945