Zwischensemester, 21.12.1918 - 16.07.1920
Auskunft - Amt und Pressestelle, 29.07.1933 - 11.03.1936
Militärpflicht der Theologen, 26.11.1828 - 3.03.1936
Liepmann Leo
Lother Helmut
Mannhardt Johannes
Marck Siegfried
Messerschmidt Franz
Meyer Herbert
Milch Ludwig