Partei- und Militärangelegenheiten, 15.01.1935 - 15.11.1944
Seminare, Institute, 28.06.1937 - 14.11.1938
Korrespondenz mit dem Universitäts - Kuratorium, 9.12.1902 - 18.09.1928
Lehraufträge, 13.03.1922 - 23.12.1935
Acten betreffend die durch das Gesetz vom 11 V 1873 angeordnete wissenschaftliche Staatsprüfung der Candidaten des geistlichen Amtes, 31.05.1873 - 15.10.1873